Reports for Guido Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guido Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4697240, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 22, Publ. 4201560).
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Heinz, von Degersheim, in Dorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Maurizio, von Schenkon, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broderick, Samuel David, von Arvigo, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4088424, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, berufliche Vorsorge, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2005, S. 21, Publ. 3093714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Markus, von Zürich und Niederglatt, in Niederglatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf, von Meltingen, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Midolo, Vincenzo, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Dröse, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Heinz, von Degersheim, in Dorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacocagni, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1058728, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gretag Imaging AG in Liquidation, in Regensdorf, Entwicklung, Herstellung, Montage und Unterhalt von Geräten und technischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 18, Publ. 812476). An der Gläubigerversammlung vom 12.03.2003 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen. Die Adresse der a.a.
Konkursverwaltung lautet:
Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Hugo, von St. Gallen, in Schöfflisdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Heinrich, von Maisprach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hermetschwil-Staffeln, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnheer, Andreas Martin, von Weinfelden, in Oberwil-Lieli, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trumpf, Klara, von Dielsdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyman, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG, in Basel, ausseramtliche Konkursverwaltung.