Reports for Peter Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005079796, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Orat GmbH, in Würenlingen, CHE-103.432.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S.3, Publ. 4889064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
taro architekten Peter & Fabrice Müller GmbH (CHE-376.963.346) [ CH-400.4.447.205-0], Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Christen, Marcel Alois, von Oberdorf (NW), in Mettauertal, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Christen, Marcel, ];
Müller, Fabrice Linus Alfred, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4889064, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Orat GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.017.166-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2000, S. 4365).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Sitz neu:
Würenlingen.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 18, 5303 Würenlingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
taro architekten würenlingen ag (400.3.024.572-3), in Würenlingen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Christen, Marcel, von Oberdorf NW, in Wil AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4395122, Commercial Registry Office Aargau, (400)
taro architekten Wirz + Müller, in Wohlen AG, CH-400.2.027.541-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 1, Publ. 3582202).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
taro architekten Peter Müller. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Wirz Edgar aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Inhaber Müller Peter führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz-Sturzenegger, Helena, von Schwellbrunn und Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Müller-Good, Liselotte, von Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Edgar, von Wohlen AG und Dürrenäsch, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].