Reports for Robert Müdespacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Müdespacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4347831, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Siloah Fellowship International, in Schübelbach, CHE-101.247.236, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Mario, von Rüti ZH, in Bertschikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Wald (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4028902, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Siloah Fellowship International, in Schübelbach, CH-020.6.000.246-1, Leistet humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.1999, S. 8004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Gibswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Walter, von Winterthur, in Wald ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 835888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Hub-Wald, in Wald ZH, Bezweckt die bestmögliche Verwertung der in Hub und Umgebung produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.1993, S. 3099).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Hub-Wald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Wald ZH, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Gottfried, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Alfred, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].