Reports for Rolf Walter Möhrle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rolf Walter Möhrle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005652408, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ferrotekt Steel Protection AG, in Urdorf, CHE-412.959.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, S.0, Publ. 2283577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dold, Adrian, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinlin, Michael, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhrle, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cantarale, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhrle, Daniela, von Luzern, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
von Niederhäusern, Roger, von Schwarzenburg, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005035377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Korroexpert GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-431.810.103, Oberhausenstrasse 61, 8907 Wettswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von allen Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, Inspektionen, Schadenanalyse und Qualitätssicherungen, im Bereich Korrosions- und Brandschutz für Stahlbauten. Sie kann alle Geschäfte und Verpflichtungen eingehen sowie Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Geschäftszweck im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, diesen zu fördern. Zudem kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Möhrle, Rolf Walter, von Zürich, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Möhrle-Junghanns, Daniela Rita, von Luzern, in Wettswil am Albis, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2283491, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Fero-tekT AG, in Buchrain, CHE-106.837.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430447).
Statutenänderung:
16.06.2015.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 30.06.2015 auf die Fero-tekT AG Kunstharzbeläge, in Emmen (CHE-203.754.786), über.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 30.06.2015 auf die Ferrotekt Steel Protection AG, in Urdorf (CHE-412.959.578), über.
Firma neu:
FEROTEKT AG.
Zweck neu:
Bautenschutz;
Abdichtungen;
Baumanagement;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere in der Baubranche.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Herbert, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Möhrle, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.