Reports for Roger von Niederhäusern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger von Niederhäusern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005652408, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ferrotekt Steel Protection AG, in Urdorf, CHE-412.959.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, S.0, Publ. 2283577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dold, Adrian, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinlin, Michael, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhrle, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cantarale, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhrle, Daniela, von Luzern, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
von Niederhäusern, Roger, von Schwarzenburg, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4265949, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mundt & Co. GmbH, in Bern, CHE-107.811.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mundt, Markus, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mundt, Patric, von Basel, in Kehrsatz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Steinlin, Michael, von St. Gallen, in Riedikon (Uster), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Roger, von Schwarzenburg, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Rudolf, von Schangnau, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dold, Adrian, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dold, Eric Curt, von Zollikon, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dold, Steffen Patrick, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6241958, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Personalvorsorgestiftung der CCD Holding AG, bisher in Wallisellen, CH-020.7.900.985-3, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 29, Publ. 5499116).
Gründungsurkunde:
21.12.1945.
Urkundenänderung:
05.03.2010.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei Curt Christian Dold, Seestrasse 79, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im engeren und weiteren Rahmen des BVG zur Beseitigung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität sowie in besonderen Notlagen infolge von Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit. Sie kann auch Arbeitnehmer von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen aufnehmen sowie Beiträge oder Leistungen an andere Vorsorgeeinrichtungen des eigenen Destinatärkreises erbringen.
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht in Luzern. [Weitere Urkundenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Niederhäusern, Roger, von Schwarzenburg, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Wahlern, in Dübendorf];
Mettler, Hans, von Neckertal, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Mogelsberg].