Reports for Giovanni Miccoli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giovanni Miccoli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3053227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aquila & Co. AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jain, Vivien, von Luzern, in Kilchberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schieler, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2225521, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GCM Capital GmbH, in Zürich, CHE-378.655.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898016).
Firma neu:
GCM Capital GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7109624, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aquila & Co. AG, in Zürich, CH-170.3.022.702-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhinow, René, von Basel, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seltisberg];
Miccoli, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maraia, Gianni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.