Reports for Julius Zihlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Julius Zihlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004969709, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, in Wangen (SZ), CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2783361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].
Publication number: HR01-1004961956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dreikönigs-Stiftung, Zürich, in Zürich, CHE-337.487.282, Schulhausstrasse 22, 8002 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.04.1946. 26.06.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Dreikönigen den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex luris Canonici) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. D. Sie verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miccoli, Giovanni, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blumer, Janine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Jürg, von Wald (BE), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Mirjam, von Mettmenstetten, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2745487, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, bisher in Ruswil, CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292767).
Gründungsstatuten:
11.06.1934.
Statutenänderung:
17.02.2016.
Sitz neu:
Wangen SZ.
Domizil neu:
Kollegium Nuolen, 8855 Wangen SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwick, Roman, von Salenstein, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.