Reports for Claudia Mattern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Mattern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6362726, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Mattern Research AG, in Stans, CH-150.3.002.665-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 14, Publ. 5044894).
Firma neu:
Mattern Research AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christen und Zobrist Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 941894, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CUM Taste Masking AG, in Stans, Entwicklungs-, Erprobungs-, Herstellungs-, Verkaufs- und Beratungstätigkeiten für Arzneimittel und deren Wirkstoffe, Naturheilstoffe, Heil- und Hilfsmittel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 9, Publ. 390020).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
CUM Vet-Pharma AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2003 werden 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Dr. Othmar, von Trub, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marison, Ian William, britischer Staatsangehöriger, in Echandens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Benjamin, von Villmergen und Schlieren, in Rifferswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.