Reports for Dr. Christoph Heinzen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Christoph Heinzen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005940991, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005877979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan R., von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005822613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borowka, Dr. Sophia Carola, deutsche Staatsangehörige, in Schlieren, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005523745, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427006).
Statutenänderung:
22.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Dr. Silvio, von Morschach, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Daniel, von Madiswil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.