Reports for Oliver Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004757198, Commercial Registry Office Berne, (36)
BIOFARM-Genossenschaft, in Madiswil, CHE-107.173.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2970899).
Statutenänderung:
27.04.2018.
Domizil neu:
Hunzenweg 6, 4936 Kleindietwil [amtliche Umnummerierung]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneebeli, Hansjörg, von Obfelden, in Obfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Christoph, von Pfyn, in Pfyn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Lüthi, Oliver, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellerin, Marie-Claire Anne Thérèse, von Winterthur, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Hans Ulrich, von Heimiswil, in Heimiswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weidmann, Ulrich, von Schlieren, in Schlieren, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Kälin, Zita, von Einsiedeln, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Brunner, Stefan, von Lyss, in Aarberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messerli, Marco, von Forst-Längenbühl, in Kirchdorf BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riggenbach, Ursula, von Zeglingen, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Tobias Janosch, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Brigitte, von Wetzikon (ZH), in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 3180983, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 23, Publ. 5814552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baudenbacher, Reto, von Bern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Leimbacher, Katharina, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Oliver, von Langnau im Emmental, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Buttwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Philipp, von Olsberg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutemann, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vöge, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Braun, Elin, von Dübendorf, in Erlenbach ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grützner Huber, Uwe, von Uster, in Buttwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2970899, Commercial Registry Office Berne, (36)
BIOFARM-Genossenschaft, in Madiswil, CHE-107.173.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Buri, Andreas, von Krauchthal, in Grafenried (Fraubrunnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Hans Ulrich, von Heimiswil, in Heimiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Oliver, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellerin, Marie-Claire Anne Thérèse, von Winterthur, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.