Reports for Peter Elsinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Elsinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005804011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764621). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Claudia, von Hendschiken, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Nora, von Basel, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Rolf, von Uttwil, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005550104, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hustedt, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Staufen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houben, Christopher, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvadè, Jordi, von Mendrisio, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Marcel, von Zürich, in Alpnach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005110536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Philipp, von Olsberg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Sandra, von Uetendorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hustedt, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Staufen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houben, Christopher, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frohofer, Alfred, von Wildberg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.