Reports for Ina Verena Loregger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ina Verena Loregger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004869493, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004720732, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674666).
Domizil neu:
Hauptstrasse 31, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004674666, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Bischofszell, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3126031).
Statutenänderung:
19.07.2018.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Schmiedgasse 1, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gáspár, Tamás, ungarischer Staatsangehöriger, in Öskü (HU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rindt, Rita, ungarische Staatsangehörige, in Bischofszell, Direktorin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.