AddressHauptstrasse 319320 Arbon |
About
GT-Energy GmbH
- GT-Energy GmbH has its legal headquarters in Arbon and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Electrical power production and utilities».
- The management has one active person registered.
- On the 09.04.2020 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of TG under the UID CHE-351.217.043.
- BESTCOM MULTIMEDIAPOINT AG, Seniorendienste Schweiz AG, Zweigniederlassung Arbon have the same address as GT-Energy GmbH.
ManagementSource: SOGC |
Executive board |
newest authorized signatories |
Network
View network in detail
Informationen aus dem HandelsregisterSource: SOGC |
|
Entry in the commercial register20.10.2016 |
|
Legal formLimited liability company |
|
Legal headquarters of the companyArbon |
Commercial Registry OfficeTG |
Commercial register numberCH-440.4.031.177-2 |
|
UID/VATCHE-351.217.043 |
|
SectorElectrical power production and utilities |
|
Purpose (Original language)Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel sowie die Beratung in erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. |
Other company namesSource: SOGC |
|
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden
|
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: GT-Energy GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004869493, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004720732, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674666).
Domizil neu:
Hauptstrasse 31, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004674666, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Bischofszell, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3126031).
Statutenänderung:
19.07.2018.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Schmiedgasse 1, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gáspár, Tamás, ungarischer Staatsangehöriger, in Öskü (HU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rindt, Rita, ungarische Staatsangehörige, in Bischofszell, Direktorin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.