Vedat Sopi
domiciled in Arbon, from Serbia Active mandates: VESO GmbH, GT-Energy GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Vedat Sopi", please log in or register free of charge.You are now following "Vedat Sopi"
Credit rating You can stay up to date through "Vedat Sopi", please log in or register free of charge.You are now following "Vedat Sopi"
|
Places where people with the name Vedat Sopi live
Sectors in which people with the name Vedat Sopi work
Business management and administration
Electrical power production and utilities
Business management and administration
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Vedat Sopi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vedat Sopi
Publication number: HR02-1005496327, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Lutz Elektrospezialist GmbH, bisher in Gossau (SG), CHE-457.211.720, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843483).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Firma neu:
VESO GmbH.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Hauptstrasse 10, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Leitung von gastronomischen und kulturellen Lokalitäten der die Organisation von kulturellen Anlässen und Veranstaltungen, ebenso bezweckt sie die Vermietung und Verwaltung von Immobilien und Wohnungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Bruno, von Wolfhalden, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004869493, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004720732, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674666).
Domizil neu:
Hauptstrasse 31, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].