Reports for Walter Loa
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Loa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005246844, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Concessionaria Stalvedro SA, in Airolo, CHE-100.479.146, società anonima (Nr. FUSC 227 del 20.11.2020, Pubbl. 1005028289).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Loa, Walter, da Rhäzüns, in Jona (Rapperswil-Jona), vice-presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sommer, Michael Andreas Otto, da Sumiswald, in Obfelden, vice-presidente, con firma collettiva a due.
Publication number: HR02-1005212448, Commercial Registry Office Glarus
Raststätte Glarnerland AG, in Glarus Nord, CHE-101.953.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923904).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Konzessionen, Baurechten und anderen Rechten zum Betrieb von Nebenanlagen an Autobahnen und -strassen. Insbesondere soll die Erfüllung der Konzession und der damit verbundenen Bedingungen des Kantons Glarus für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Autobahnraststätte an der Nationalstrasse N3 im Raume Niederurnen sichergestellt werden. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft wird die von ihr finanzierten und verwalteten Anlagen verpachten oder vermieten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umberg, Hans, von Glarus und Flums, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loa, Walter, von Rhäzüns, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheybani, Ramin, von Unterlangenegg, in Schlatt TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umberg, Rudolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Michael, von Madiswil, in Kleindietwil (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Michael Andreas Otto, von Sumiswald, in Obfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4438571, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Raststätte Glarnerland AG, in Glarus Nord, CHE-101.953.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gigaud, Jean-Pierre, von Neuenburg und Kilchberg ZH, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laupper, Martin, von Glarus Nord und Windisch, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli, Urs, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Dieter Raymond, von Zürich, in Forch (Maur), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loa, Walter, von Rhäzüns, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.