Reports for Kurt Knellwolf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Knellwolf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3513657, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gebr. Knellwolf AG, in Egnach, CHE-105.963.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2872053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Dr. Arthur, von Häggenschwil, in Appenzell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Kurt, von Herisau, in Freidorf TG (Roggwil TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Jörg, von Herisau, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6994496, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Delino AG, in Egnach, CH-440.3.001.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, S. 0, Publ. 6578696).
Firma neu:
Delino AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Jörg, von Herisau, in Ermatingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Kurt, von Herisau, in Freidorf TG (Roggwil TG), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4320908, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DLF AG, in Egnach, CH-440.3.019.062-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2008, S. 11, Publ. 4282490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Kurt, von Herisau, in Freidorf TG (Roggwil TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.