Reports for Jörg Knellwolf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Knellwolf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3513657, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gebr. Knellwolf AG, in Egnach, CHE-105.963.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2872053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Dr. Arthur, von Häggenschwil, in Appenzell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Kurt, von Herisau, in Freidorf TG (Roggwil TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Jörg, von Herisau, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2908987, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Internet Office GmbH, in Frauenfeld, CHE-112.650.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6291900).
Statutenänderung:
18.05.2016.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Gontershofenstrasse 14, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Erstellen und Unterhalten von Homepages (Webdesign) und Software, Management- und/oder Verwaltungsaufgaben für Dritte, Dienstleistungen zu Gunsten Dritter, wie Spezialtransporte, Inkasso und Vermittlung von Kontakten. Handel mit Hardware und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Jörg, von Herisau, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Rudolf Anton, von Dottikon, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2905287, Commercial Registry Office Zug, (170)
800Sky Traxx AG, bisher in Hergiswil NW, CHE-108.026.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013Publ. 1113133).
Gründungsstatuten:
24.02.1982.
Statutenänderung:
18.05.2016.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o AMZ, Ando-Management AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen und Lizenzen, Vereinnahmung von Provisionen sowie Finanzierung anderer Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 13.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser und Partner Treuhand & Immobilien AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle;
Knellwolf, Jörg, von Herisau, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Rudolf, von Dottikon, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götz, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.