Reports for Elsbeth Jud-Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elsbeth Jud-Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004558764, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Max und Margaritha Juillerat-Stiftung, in Biberist, CHE-113.504.776, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, Publ. 4845064).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Martin, von Steinen, in Biberist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud-Steiner, Elsbeth, von Schänis, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Portmann, Stefan, von Herbetswil, in Biberist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Jud, Eva, von Oberentfelden, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004558765, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Moos-Flury-Stiftung, in Biberist, CHE-110.382.057, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, Publ. 4845522).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Martin, von Steinen, in Biberist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud-Steiner, Elsbeth, von Schänis, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Portmann, Stefan, von Herbetswil, in Biberist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Jud, Eva, von Oberentfelden, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3901084, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Moos-Flury-Stiftung, in Biberist, CH-251.7.000.010-2, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 15, Publ. 3695834).
Urkundenänderung:
12.12.2006, 15.03.2007.
Zweck neu:
Die Kunstsammlung als Ganzes zu erhalten und diese in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Steiner, Elsbeth, von Schänis, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].