Reports for Dr. Christian Reto Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Christian Reto Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004829017, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NetData AG, in Egg, CHE-162.710.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Davos, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004828963, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BNS Group AG, in Meilen, CHE-309.004.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4129965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian Reto, von Davos, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4320595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NetData AG, in Dübendorf, CHE-162.710.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766757).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Forchstrasse 143, 8132 Egg b. Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Informatik-Dienstleistungen, den Betrieb von Rechenzentren etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gustin-Albrecht, Gabrielle, von Donat, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Christian, von Davos, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].