Reports for Gabrielle Gustin-Albrecht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gabrielle Gustin-Albrecht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4320595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NetData AG, in Dübendorf, CHE-162.710.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766757).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Forchstrasse 143, 8132 Egg b. Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Informatik-Dienstleistungen, den Betrieb von Rechenzentren etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gustin-Albrecht, Gabrielle, von Donat, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Christian, von Davos, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1326965, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NetData AG, in Illnau-Effretikon, CHE-162.710.157, Märtplatz 3, 8307 Effretikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2014, 30.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Informatik-Dienstleistungen, den Betrieb von Rechenzentren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gustin-Albrecht, Gabrielle, von Donat, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gustin, Christian, von Donat, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stocker, Franz, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alison, Gilbert, von Buch am Irchel, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Martin, von Koppigen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Christoph, von Dietlikon, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.