Reports for Frédéric Jacquier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frédéric Jacquier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3052555, Commercial Registry Office Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2013, Publ. 7142228).
Modification des statuts:
13.06.2016, 10.08.2016.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre Amédée, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux;
Sermier, Pascal Clovis, de Arbaz, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Conthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien Dominique, de Saxon, à Saillon, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, administratrice, sans droit de signature;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature;
Jacquier, Frédéric, de Vérossaz, à Conthey, administrateur, sans droit de signature;
Marty, David, de Leuk, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Blanc, Alexandre Marc, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 2824495, Commercial Registry Office Valais, (626)
Bureau d'ingénieurs et de géomètres BSS SA, à Conthey, CHE-103.937.398, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, Publ. 6384680).
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 39, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berthouzoz, Alain, de Conthey, à Conthey, président, avec signature individuelle;
Sermier, Pascal, de Arbaz, à Sion, administrateur, avec signature individuelle;
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Conthey, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Jacquier, Frédéric, de Vérossaz, à Conthey, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.