Reports for Jérôme Brinon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jérôme Brinon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005507971, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2019, Publ. 1004724935).
Modification des statuts:
23.06.2022.
Nouvelle raison sociale:
Alpin'Concept SA.
Nouveau siège:
Evolène.
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 236, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Les Jausses 3, 1973 Nax.
Nouveau but:
La société a pour but toutes activités d'entreprise générale, d'élaboration de projet, de calcul de budget, d'élaboration de plans d'exécution et de direction des travaux ;
l'exécution de tous travaux de construction, de rénovation et de transformation dans le domaine du bâtiment;
l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la promotion, et le commerce de tous matériaux et services en relation avec le domaine immobilier. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voide, Guy-Olivier, de Saint-Martin (VS), à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3877135, Commercial Registry Office Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 177 du 13.09.2016, Publ. 3052555).
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Conthey].
Publication number: 3877133, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 89 du 10.05.2016, Publ. 2824503).
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Conthey].