Reports for Emilie Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Emilie Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004915614, Commercial Registry Office Valais, (626)
Schmid et Jimenez Architectes Sàrl, à Mont-Noble, CHE-403.745.736, société à responsabilité limitée (No. FOSC 109 du 07.06.2011, p.0, Publ. 6194826).
Nouvelle raison sociale:
Schmid et Jimenez Architectes Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 26.05.2020.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associée, gérante et présidente, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée, gérante et présidente, avec signature individuelle];
Jimenez, Amalia, de Carouge (GE), à Gaillard (FR), associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1004731984, Commercial Registry Office Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3877135).
Modification des statuts:
11.09.2019.
Nouvelle raison sociale:
IG group SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, administratrice, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Forré, Fabien Dominique, de Saxon, à Fully, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Saillon].
Publication number: HR02-1004724935, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3877133).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Vex, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].