Reports for Roland Holzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Holzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7189590, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald, in Sumiswald, CH-053.5.007.922-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Roland, von Moosseedorf, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Fritz, von Dürrenroth, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5297730, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgung Sumiswald, in Sumiswald, CH-053.5.007.922-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 4, Publ. 3224842).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Firma neu:
Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Rolf, von Rüschegg, in Sumiswald, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Daniel, von Hofstetten bei Brienz, in Sumiswald (Wasen im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans, von Langnau im Emmental, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Sumiswald (Wasen im Emmental), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Holzer, Roland, von Moosseedorf, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Sumiswald (Wasen im Emmental), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kofler, Jürg, von Winterthur, in Sumiswald, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Manfred, von Auswil, in Sumiswald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Publication number: 5115282, Commercial Registry Office Berne, (36)
Temmentec AG, in Sumiswald, CH-053.3.003.192-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 4, Publ. 4703216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Roland, von Moosseedorf, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marret, Cécile, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Hans, von Ried bei Kerzers, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedmer, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wisler, Urs, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].