Reports for Jürg Kofler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Kofler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005710629, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kofler + Partner GmbH, in Sumiswald, CHE-109.618.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S.5, Publ. 4966504).
Firma neu:
Kofler + Partner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofler, Jürg, von Winterthur, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kofler-Haslebacher, Beatrice, von Winterthur und Buchholterberg, in Sumiswald, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Winterthur und Buchholterberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005644215, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gerber Landtechnik GmbH, in Kallnach, CHE-105.785.188, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S.5, Publ. 4972766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofler, Jürg, von Winterthur, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Kallnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gehri, Hanspeter, von Seedorf (BE), in Kallnach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005178624, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald, in Sumiswald, CHE-103.418.359, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558483).
Firma neu:
Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2021 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni-Zwygart, Marianne, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Mitglied + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Fritz, von Trachselwald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Manfred, von Auswil, in Sumiswald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Urs, von Ringgenberg (BE), in Biglen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hans, von Langnau im Emmental, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bryner, Karin, von Möriken-Wildegg, in Sumiswald, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofler, Jürg, von Winterthur, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggimann, Ulrich, von Sumiswald, in Trachselwald, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Fritz, von Oberdiessbach, in Grünen (Sumiswald), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung.