Reports for Hilmar Hein
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hilmar Hein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005789364, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Capital & Sicherheit AG, in Otelfingen, CHE-424.378.371, c/o Furttal Treuhand AG, Vorderdorfstrasse 40, 8112 Otelfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (inkl. Import und Export) mit Waren aller Art, die Erbringung von digitalen Dienstleistungen, die Unternehmensberatung sowie die Verwaltung von Liegenschaften und weiteren Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eiermann, Beat, von Baden, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Telli, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004612356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geryon AG, in Otelfingen, CHE-237.816.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, S.0, Publ. 3357149).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
Xenon Dienstleistungs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004531748, Commercial Registry Office Zurich, (20)
8 Palms AG, in Otelfingen, CHE-103.759.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3644973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].