Reports for Tim Jan Jenssen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tim Jan Jenssen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005900681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
8 Palms AG, in Otelfingen, CHE-103.759.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005213930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenssen, Tim Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Remo Basilio Sebastiano, von Poschiavo, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Telli, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004612356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geryon AG, in Otelfingen, CHE-237.816.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, S.0, Publ. 3357149).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
Xenon Dienstleistungs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004531748, Commercial Registry Office Zurich, (20)
8 Palms AG, in Otelfingen, CHE-103.759.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3644973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Beat, von Baden, in Rekingen AG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenssen, Tim Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hein, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Todtmoos (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].