Reports for Alain Hauenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Hauenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4332229, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014167).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Daniel, von Laufenburg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4328743, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Pflanzen und Garten AG, in Küttigen, CHE-155.164.485, Bibersteinstrasse 84, 5022 Rombach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Aufzucht und Handel mit Pflanzen und Gartenartikeln aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7150312, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 1, Publ. 5758876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Marianne, von Rafz, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Raymond, von Rafz, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Erich, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.