Alain Hauenstein
domiciled in Küttigen, from Rafz Active mandates: Hauenstein Pflanzen und Garten AG, Hauenstein-Baumschulen AG Connected persons: André Schumacher You can stay up to date through "Alain Hauenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Hauenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Alain Hauenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Hauenstein"
|
Places where people with the name Alain Hauenstein live
Sectors in which people with the name Alain Hauenstein work
Trading in agricultural products and livestock
Trading in agricultural products and livestock
Private persons with the name Alain Hauenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alain Hauenstein
Publication number: 4332229, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014167).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Daniel, von Laufenburg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4328743, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Pflanzen und Garten AG, in Küttigen, CHE-155.164.485, Bibersteinstrasse 84, 5022 Rombach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Aufzucht und Handel mit Pflanzen und Gartenartikeln aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7150312, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 1, Publ. 5758876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Marianne, von Rafz, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Raymond, von Rafz, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Erich, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.