Reports for Christoph Hatz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Hatz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4630798, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, CH-270.7.000.400-0, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 6, Publ. 4375088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dr. Hugo, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Beat, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pluschke, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3279850, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bureau d'Appui Santé et Environnement-BASE, in Basel, CH-270.6.000.264-0, Verein (SHAB Nr. 180 vom 17.09.1996, S. 5628).
Statutenänderung:
24.03.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khayar, Issa Hassan, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Alhabo, Mahamat Ahmad, Bürger der Republik Tschad, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes];
Doumde, Ngandandé, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 878118, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.1999, S. 1161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Prof. Dr. Niklaus Andreas, von Basel und Bettingen, in Neuwiller (F), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Dr. Stefan, von Dürrenroth, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Jörg H., von Basel und Thalwil, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.