Reports for Jean-Marc Joerin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Marc Joerin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005103314, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, CHE-103.848.211, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Prof. Dr. Christoph Beat, von Basel, in Allschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 929217, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Biotechnologie Aktiengesellschaft für Emulsan, in Basel, CH-270.3.000.888-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, Publ. 6505272).
Firma neu:
Biotechnologie Aktiengesellschaft für Emulsan in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.06.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarasin, Dr. Hans Lucas, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burckhardt, Dr. Sebastian, von Basel, in Riehen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3594576, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Jacques Brodbeck-Sandreuter-Stiftung, in Basel, CH-270.7.000.139-9, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 6, Publ. 2588738).
Name neu:
Jacques Brodbeck-Sandreuter-Stiftung in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 25.08.2006 des Justizdepartements Basel-Stadt als Stiftungsaufsichtsbehörde.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Dr. Hans Lucas, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Prof. Dr. Marcel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perruchoud, Prof. Dr. André P., von Chalais, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].