Reports for Bernhard Häsler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Häsler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005299954, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Ueli, von Riggisberg, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Werner, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Michael, von Schangnau, in Därstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner, Frank, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Martin, von Recherswil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5518824, Commercial Registry Office Berne, (36)
Oberländische Schule Spiez, in Spiez, CH-092.5.002.406-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 5, Publ. 4934912).
Statutenänderung:
19.11.2009.
Firma neu:
NOSS Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt das Führen einer gemeinnützigen Bildungsinstitution vornehmlich in den Bereichen der Aus- (Schul- und Berufsbildung) und der Weiterbildung sowie ergänzenden dienstleistungsangeboten. Sie kann sich an anderen Bildungsinstituten beteiligen, andere Bildungsinstitute übernehmen und Filialen errichten;
ferner kann sie Liegenshaften erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit der Mitglieder].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenbach, Gwer, von Frutigen, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Hansjörg, von Leissigen, in St. Stephan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brügger, Ueli, von Gelterfingen, in Hilterfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderegg Treuhand (CH-092.1.002.025-6), in Meiringen, Revisionsstelle.
Publication number: 5202744, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, Luftseilbahn Erlenbach i.S. - Stockhorn (LESt), in Erlenbach im Simmental, CH-092.3.008.104-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 4, Publ. 5037592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Fritz Dr., von Wynigen, in Kandersteg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Spiez];
Schwarz, Alfred, von Langnau im Emmental, in Uetendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.