Address
Kleindorf 338 A
3762 Erlenbach im Simmental
Reports for Stockhornbahn AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stockhornbahn AG
- Stockhornbahn AG with its legal headquarters in Erlenbach im Simmental is active. Stockhornbahn AG operates in the sector «Transportation of passenger and freight by road».
- The company was founded on 26.07.1972 and has 7 persons in its management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 12.07.2024.
- The company is registered in the commercial register BE under the UID CHE-105.794.796.
Management (7)
newest board members
Alice Johanna Leu-Galli,
Werner Bühler,
Bernhard Gyger,
Frank Gurtner,
Michael Bieri
newest authorized signatories
Alice Johanna Leu-Galli,
Werner Bühler,
Bernhard Gyger,
Stefan Schmid
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.07.1972
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Erlenbach im Simmental
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.3.008.104-3
UID/VAT
CHE-105.794.796
Sector
Transportation of passenger and freight by road
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung bzw. den Erwerb und den Betrieb von Personenbeförderungsanlagen, u.a. einer Luftseilbahn von Erlenbach i.S. auf das Stockhorn und des Skilifts Lasenberg, nach Massgabe der hierfür erteilten Konzessionen, sowie der im Zusammenhang mit diesen Anlagen stehenden Gastwirtschaftsbetrieben. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die Förderung des Tourismus und Sports am Stockhorn sowie die Erschliessung neuer Feriengebiete. Sie kann in diesem Rahmen ihren Geschäftsbereich erweitern und sich auch an anderen ähnlichen Bestrebungen und Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, für ihre Zwecke Liegenschaften zu erwerben, zu veräussern, zu pachten, zu verpachten und zu verwalten; Dienstbarkeiten und Grundlasten zu ihren Gunsten oder zu ihren Lasten zu begründen und allgemein alle Vorkehren zu treffen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen und zu seiner Erreichung beitragen können.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
unico thun ag | Thun | 21.09.2023 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
T & R Oberland AG | Lenk | <2004 | 20.09.2023 |
Other company names
Past and translated company names
- Stockhornbahn AG, Luftseilbahn Erlenbach i.S. - Stockhorn LESt
- Stockhornbahn AG, Luftseilbahn Erlenbach i.S.-Stockhorn LESt
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stockhornbahn AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006082770, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alice, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005842453, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & R Oberland AG (CHE-104.971.239), in Lenk, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
unico thun ag (CHE-107.680.927), in Thun, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005299954, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Ueli, von Riggisberg, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Werner, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Michael, von Schangnau, in Därstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner, Frank, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Martin, von Recherswil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.