Reports for Bernhard Gyger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bernhard Gyger
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Gyger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005792119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703987).
Statutenänderung:
15.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, David, von Augst, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bergmann, René, von Meikirch, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Catherine, von Bannwil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöcklin, Simone, von Bottmingen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Martin, von Wohlen bei Bern, in Grossaffoltern, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammon, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Zollikofen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zohren, Corinne, von Rüeggisberg, in Mattstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005309144, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2480583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Niklaus, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pasanisi, Emanuele, von Heimberg, in Heimberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser-Bürki, Marlies, von Bleiken bei Oberdiessbach und Thun, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänni, Markus, von Heimberg, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Patrick, von Muttenz, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher Krebs, Andrea Daniela, von Hofstetten-Flüh, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Soltermann, Peter, von Thun, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Rolf, von Baar, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005299954, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Ueli, von Riggisberg, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Werner, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Michael, von Schangnau, in Därstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner, Frank, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Martin, von Recherswil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].