Reports for Konrad Häberlin
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Konrad Häberlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005989306, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Domoconda Invest AG, in Müllheim, CHE-100.729.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831278).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Firma neu:
Häberlin Familien AG.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
c/o Eva und Georg Häberlin, Seeblickstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Verwaltung Liegenschaften, Erwerb von Grund und Boden, dessen Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanzgeschäfte, einschliesslich Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberlin, Konrad, von Amriswil und Hefenhofen, in Unterhörstetten (Homburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberlin, Yves, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberlin-Wenaweser, Eva, von Amriswil, in Kreuzlingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberlin, Maximilian, genannt Max, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Michael Philipp, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Christoph Georg, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005831278, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Domoconda Invest AG, in Müllheim, CHE-100.729.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2238661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Thomas, von Hemberg, in Müllheim Dorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberlin, Konrad, von Amriswil und Hefenhofen, in Unterhörstetten (Homburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häberlin, Yves, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberlin, Georg, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004902907, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Häberlin Holding AG, in Müllheim, CHE-498.412.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberlin, Konrad, von Amriswil, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häberlin, Yves, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steckborn, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Häberlin, Debora, von Amriswil, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Rahel, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mwagambo-Häberlin, Lea, von Amriswil, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.