Reports for Eva Häberlin-Wenaweser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eva Häberlin-Wenaweser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005989306, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Domoconda Invest AG, in Müllheim, CHE-100.729.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831278).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Firma neu:
Häberlin Familien AG.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
c/o Eva und Georg Häberlin, Seeblickstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Verwaltung Liegenschaften, Erwerb von Grund und Boden, dessen Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanzgeschäfte, einschliesslich Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberlin, Konrad, von Amriswil und Hefenhofen, in Unterhörstetten (Homburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberlin, Yves, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberlin-Wenaweser, Eva, von Amriswil, in Kreuzlingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberlin, Maximilian, genannt Max, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Michael Philipp, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Christoph Georg, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 963891, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz, in Kreuzlingen, CH-440.7.012.664-6, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 13, Publ. 4371532).
Domizil neu:
c/o Dr. Bruno Schneider, Storenstrasse 6 A, 8280 Kreuzlingen. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 22.10.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Doris Maria, von Zürich, in Kreuzlingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Bruno, von Quarten, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galli, Giancarlo, von Breggia, in Berlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Eva, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Kurt, von Steffisburg, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.