Reports for Ruth Furrer-Spirig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruth Furrer-Spirig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004756582, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil (SG), CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, S.0, Publ. 1004490782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassetto, Benjamin, von Steckborn, in Amlikon-Bissegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenggenhager, Philippe, von Degersheim, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5214420, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 14, Publ. 2569626).
mit Hauptsitz in:
Steinach.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.021.173-1.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2569626, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Toggenburgerstrasse 64a, 9500 Wil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Steinach.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.01.1982 [letzte Publikation: SHAB-Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung sämtlicher Arbeiten auf dem Gebiete des Bauingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten, vermieten, pachten und verpachten und sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.