Reports for Paul Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005114383, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ESPA GmbH, in Steinach, CHE-100.929.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026876).
Firma neu:
ESPA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Ruth, von Zell (ZH), in Steinach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Auf der Maur, Gina, von Zell (ZH), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Auf der Maur, Ginâ]. [Berichtigung des Vornamens von Auf der Maur, Gina].
Publication number: HR02-1004922958, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Baugesellschaft Gundif GmbH, in Steinach, CHE-104.058.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S.14, Publ. 5490210).
Firma neu:
Baugesellschaft Gundif GmbH in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Ernst Diriwächter, Hof 1964, 9643 Krummenau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diriwächter, Ernst, von Safenwil, in Krummenau (Nesslau), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: in Nesslau (Nesslau-Krummenau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Ruth, von Zell (ZH), in Steinach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Publication number: HR02-1004490782, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4431705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.