Reports for Jörg Ewald
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jörg Ewald
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004532047, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
AirToken GmbH, bisher in Risch, CHE-303.130.706, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843275).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Firma neu:
AirToken GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Hans-Reinhard-Strasse 1, 6048 Horw. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2600091, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LE Leading Edge Holding GmbH, in Ehrendingen, CHE-263.650.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011673).
Statutenänderung:
18.12.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Ariane, von Bowil, in Reinach (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 1953647, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Flytec AG, in Horw, CHE-108.060.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621917).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].