Reports for Stefan Lanz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Lanz
Newest SOGC notifications: Stefan Lanz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005804091, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volirium AG, in Zürich, CHE-108.060.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005636901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005636901, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volirium AG, bisher in Horw, CHE-108.060.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557428).
Statutenänderung:
13.09.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Breitensteinstrasse 94, 8037 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von technischen Geräten, insbesondere von Messgeräten für die Luft- und Seefahrt. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten oder veräussern und Immaterialgüterrechte, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Urban Dominik, von Mörschwil, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bradley, James Watrous, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004537061, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Volirium AG, in Horw, CHE-108.060.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.