Reports for Dr. Victor Dürst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Victor Dürst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005698384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medizinisches Winterquartett, in Männedorf, CHE-335.566.373, Verein (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371715).
Statutenänderung:
10.09.2020. 13.12.2022.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
c/o Dr. med. Victor Dürst, Zolliker Strasse 79, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maire, Dr. René, von La Sagne, in Luzern, Präsident des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Dr. Victor, von Zürich, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dillier, Dr. Roger, von Engelberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Dr. Marcel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marcaccini, Sandro, von Trub, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4371715, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medizinisches Winterquartett, in Männedorf, CHE-335.566.373, c/o Dr. med. René Maire, Bahnhofstrasse 20, 8708 Männedorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region Pfannenstiel und angrenzenden Gebieten durch die Weiterbildung der dort tätigen Hausärzte bzw. Allgemeinmediziner mittels Vermittlung praxisbezogener Kenntnisse in ärztlichen Spezialdisziplinen an Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen, durchgeführt durch Spezialärzte. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitel: Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen;
freiwillige Zuwendungen wie Sponsorengelder;
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Maire, Dr. René, von La Sagne, in Luzern, Präsident des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Kuster, Dr. Marcel, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Dr. Victor, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.