Reports for Dr. Marcel Kuster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Marcel Kuster
Newest SOGC notifications: Dr. Marcel Kuster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005698384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medizinisches Winterquartett, in Männedorf, CHE-335.566.373, Verein (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371715).
Statutenänderung:
10.09.2020. 13.12.2022.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
c/o Dr. med. Victor Dürst, Zolliker Strasse 79, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maire, Dr. René, von La Sagne, in Luzern, Präsident des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Dr. Victor, von Zürich, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dillier, Dr. Roger, von Engelberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Dr. Marcel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marcaccini, Sandro, von Trub, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4371715, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medizinisches Winterquartett, in Männedorf, CHE-335.566.373, c/o Dr. med. René Maire, Bahnhofstrasse 20, 8708 Männedorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region Pfannenstiel und angrenzenden Gebieten durch die Weiterbildung der dort tätigen Hausärzte bzw. Allgemeinmediziner mittels Vermittlung praxisbezogener Kenntnisse in ärztlichen Spezialdisziplinen an Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen, durchgeführt durch Spezialärzte. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitel: Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen;
freiwillige Zuwendungen wie Sponsorengelder;
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Maire, Dr. René, von La Sagne, in Luzern, Präsident des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Kuster, Dr. Marcel, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Dr. Victor, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2189457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Herzpraxis am See GmbH, in Meilen, CHE-439.198.636, General-Wille-Strasse 59, 8706 Meilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb einer ambulanten Arztpraxis, speziell für die Fachbereiche Kardiologie und Innere Medizin, sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Dr. med. Marcel Kuster-Tardent, Feldmeilen, in Meilen, gemäss Vertrag vom 22.05.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 139'055.04 und Passiven von CHF 115'287.70, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 3'767.34 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 22.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kuster, Dr. Marcel, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.