Reports for René Clémençon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: René Clémençon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004930289, Commercial Registry Office Jura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 230 du 27.11.2018, Publ. 1004507288).
Modification des statuts:
26.06.2020.
Nouveau siège:
Montfaucon.
Nouvelle adresse:
Le Pré-Petitjean 52B, 2362 Montfaucon.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: HR02-1004507288, Commercial Registry Office Jura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 41 du 28.02.2017, Publ. 3375455).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Friche, Michel Arnold Jules, de Val Terbi, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lachat, Roland, de Schelten, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Boéchat, Michel, de Miécourt, à Montavon (Boécourt), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallat, Joël Louis Francis, de Clos du Doubs, à Saignelégier, membre et caissier du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
De Pover, Alexandre Daniel, de Winterthur, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 3375455, Commercial Registry Office Jura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 205 du 21.10.2010, Publ. 5862896).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuchat, Jean-Claude, de Soulce, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Ackermann, Pierre, de Delémont, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Jelmi, Pierre, de Rivera, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Kocher, Jean-Claude, de Port, à Tavannes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pellaton, Michel, de Travers, à Allschwil, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Weber, Stéphane, de Delémont, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gogniat, Emanuel Georges, de Lajoux (JU), à Saignelégier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hoehn, Célien Ernest Joseph, de Les Genevez (JU), à Les Genevez JU, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Friche, Michel Arnold Jules, de Val Terbi, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lachat, Roland, de Schelten, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Vuille, Pascal Charles Maurice, de La Sagne, à Saignelégier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.