Reports for Antoine Burrin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antoine Burrin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5552418, Commercial Registry Office Valais, (626)
Au Caveau St-André, Les Gais Vignerons SA, à Chamoson, CH-626.3.004.060-6, Société anonyme (FOSC no 250 du 30.12.2003, p. 26, publ. 2053248).
Modification des statuts:
4.12.2009.
Personnes et signatures radiées:
Biollaz, Michel, de Chamoson, à Binningen, président, avec signature collective à deux;
Biollaz, Pierre-André, de Chamoson, à Chamoson, secrétaire, avec signature collective à deux;
Burrin, Antoine, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Burrin, Nicolas, de Chamoson, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Gessler, Marie-Josée, de Chamoson, à Sion, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Burrin, François, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du conseil d'administration du 04.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 2432320, Commercial Registry Office Valais
Pavillon Valaisan, à Sion, CH-626.5.001.163-4, faire connaître les produits viticoles ainsi que les fromages et spécialités du Valais, société coopérative (FOSC no 9 du 15.01.2002, p. 22).
Personne et signature radiée:
Burrin, Antoine, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Varone, Philippe, de Sion, à Vétroz, président, avec signature collective à deux [précédemment: caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Fleury, Louis, de Bex, à Bramois (Sion), caissier, avec signature collective à deux.
Publication number: 2097392, Commercial Registry Office Valais
Albert Biollaz & Cie, Les Hoirs, à Chamoson, commerce de vins du Valais, société en nom collectif (FOSC no 124 du 02.06.1981, p. 1770).
Personne et signature radiée:
Burrin, Antoine, de Chamoson, à Chamoson, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Biollaz, Pierre-André, de Chamoson, à Chamoson, associé, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature individuelle];
Biollaz, Michel, de Chamoson, à Binningen, associé, avec signature collective à deux [précédemment: à Bâle, sans droit de signature];
Mathier, Tobias, de Salgesch, à Sierre, avec signature collective à deux;
Roh, Sébastien, de Conthey et Vétroz, à Erde (Conthey), avec signature collective à deux avec Pierre-André Biollaz ou Tobias Mathier;
Mattei, Riccardo, citoyen italien, à Sion, avec signature collective à deux avec Pierre-André Biollaz ou Tobias Mathier.