Reports for François Burrin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: François Burrin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004770559, Commercial Registry Office Valais, (626)
Repoblika Sàrl, à Chamoson, CHE-285.352.537, Rue du Chemin Neuf 1, 1955 Chamoson, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.11.2019.
But:
L'achat et le vente de boissons (vins, spiritueux, minérales, café, thé, etc.) et la restauration (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Burrin, François, de Chamoson, à Chamoson, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Gessler-Burrin, Marie Joseph, dite Marie-Jo, de Chamoson, à Evolène, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 06.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 5552418, Commercial Registry Office Valais, (626)
Au Caveau St-André, Les Gais Vignerons SA, à Chamoson, CH-626.3.004.060-6, Société anonyme (FOSC no 250 du 30.12.2003, p. 26, publ. 2053248).
Modification des statuts:
4.12.2009.
Personnes et signatures radiées:
Biollaz, Michel, de Chamoson, à Binningen, président, avec signature collective à deux;
Biollaz, Pierre-André, de Chamoson, à Chamoson, secrétaire, avec signature collective à deux;
Burrin, Antoine, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Burrin, Nicolas, de Chamoson, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Gessler, Marie-Josée, de Chamoson, à Sion, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Burrin, François, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du conseil d'administration du 04.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].