Reports for Stiftung Lilienberg Unternehmerforum
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung Lilienberg Unternehmerforum
- Stiftung Lilienberg Unternehmerforum is active in the industry «Religious, political or secular associations» and is currently active. The legal headquarters are in Ermatingen.
- Stiftung Lilienberg Unternehmerforum was founded on 10.10.1987.
- On the 26.07.2023 the commercial register entry of the organization was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of TG is CHE-101.724.704.
Management (7)
newest members of the Foundation Board
Andreas Urs Hefele,
Andreas Reist,
Bernadette E. Reist-Saracco
newest authorized signatories
Andreas Urs Hefele,
Andreas Reist,
Marina Höpli-Holzer,
Christoph Vollenweider,
Susanne Grüner
Commercial register information
Entry in the commercial register
10.10.1987
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Ermatingen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.7.000.111-3
UID/VAT
CHE-101.724.704
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Förderung kultureller und sozialer Bestrebungen, insbesondere im Bodenseeraum und generell vom "Lilienberg" Ermatingen aus; Erarbeitung und Verbreitung freiheitlichen, unternehmerischen und sozialen Gedankengutes, insbesondere im Bodenseeraum mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmungen; Schaffung und Unterstützung eines "Unternehmerforums Lilienberg" speziell für Persönlichkeiten, die Inhaber oder Mitinhaber von Unternehmungen sind, Veranstaltung von Schulungskursen, Seminarien und Diskussinsforen; zwangslose Gesprächsrunden, einmaligen oder periodische Unterstützung Dritter; Förderung von Studenten, Jugendlichen, Schülern und Lehrlingen; Herausgabe von Publikationen durch die Stiftung oder in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und periodische Verleihung eines Lilienberg-Preises zur Auszeichnung von Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Förderung freiheitlichen, unternehmerischen und sozialen Gedankengutes verdient gemacht haben; Beizug und Überwachung einer der Stiftung gehörenden, nicht gewinnorientierten Betriebsgesellschaft zur umfassenden Verfolgung der vorstehend aufgezählten Zwecke.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Trigema AG | Zürich | 24.10.2007 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung Lilienberg Unternehmerforum
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005804555, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581756). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau, Denise, von Bülach, in Zollikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rau-Reist, Susanne, von Bülach, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Lotti, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Dea, Marco, von Amriswil, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Andreas, von Hinwil und Sumiswald, in Philadelphia (US), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, Andreas Urs, von Zürich, in Hinwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reist-Saracco, Bernadette E., von Sumiswald und Hinwil, in Philadelphia (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Sumiswald und Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trigema AG];
Vollenweider, Christoph, von Herrliberg, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg];
Höpli-Holzer, Marina , von Egnach, in Landschlacht (Münsterlingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005581756, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004969063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderes, Daniel, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Dea, Marco, von Amriswil, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004969063, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004919149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau, Denise, von Bülach, in Zollikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ermatingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reist, Andreas, von Hinwil und Sumiswald, in Philadelphia (US), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, Andreas Urs, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.