Reports for Walter Reist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Reist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005804555, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581756). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau, Denise, von Bülach, in Zollikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rau-Reist, Susanne, von Bülach, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Lotti, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Dea, Marco, von Amriswil, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Andreas, von Hinwil und Sumiswald, in Philadelphia (US), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, Andreas Urs, von Zürich, in Hinwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reist-Saracco, Bernadette E., von Sumiswald und Hinwil, in Philadelphia (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Sumiswald und Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trigema AG];
Vollenweider, Christoph, von Herrliberg, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg];
Höpli-Holzer, Marina , von Egnach, in Landschlacht (Münsterlingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004969063, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004919149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau, Denise, von Bülach, in Zollikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ermatingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reist, Andreas, von Hinwil und Sumiswald, in Philadelphia (US), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, Andreas Urs, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4139972, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CH-440.3.000.782-4, Betrieb eines Unternehmerforums im Sinn eines Begegnungs- und Schulungszentrums auf dem 'Lilienberg' in Ermatingen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2002, S. 10, Publ. 403340).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.09.2007 Aktiven von CHF 1'183'491.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 540'861.77 auf die Stiftung Lilienberg, in Ermatingen (CH-440.7.000111-3).
Gegenleistung:
CHF 642'629.48.
Firma neu:
Lilienberg Unternehmerforum in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau-Reist, Susanne, von Bülach, in Ermatingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Andreas, von Sumiswald, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht, Wilhelm, von Böbikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Merz, Bruno, von Amlikon-Bissegg, in Bissegg (Amlikon-Bissegg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenbühler, Verena, von Lützelflüh, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaer, Ernst, von Birwinken, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Roland, von Wetzikon, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulrich, Heidi, von Winterthur, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau-Reist, Gerd, von Bülach, in Ermatingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].