Address
c/o Katholisches Pfarramt Celerina
Via da la Staziun 18
7505 Celerina/Schlarigna
Reports for St. Antonius-Stiftung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout St. Antonius-Stiftung
- St. Antonius-Stiftung in Celerina/Schlarigna is a Foundation from the sector «Religious, political or secular associations». St. Antonius-Stiftung is active.
- The organization was founded on 03.06.2020.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 25.03.2024.
- The organization's UID is CHE-468.020.101.
Management (6)
newest members of the Foundation Board
Peter Camenzind,
Ulrich Florian Schroff,
Eraldo Crameri,
Vladimir Pancak,
Ido Enrico Ferrari
newest authorized signatories
Peter Camenzind,
Ulrich Florian Schroff,
Eraldo Crameri,
Vladimir Pancak,
Ido Enrico Ferrari
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.06.2020
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Celerina/Schlarigna
Commercial Registry Office
GR
Commercial register number
CH-350.7.001.105-9
UID/VAT
CHE-468.020.101
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt die Verwaltung unentgeltlicher Vermögenszuwendungen für kirchliche Zwecke, insbesondere die finanzielle Förderung und Unterstützung von kirchlichen Organisationen. Sie bezweckt namentlich - soweit nicht Dritte zuerst dafür verantwortlich sind -, mit ihren Erträgen zum Betrieb und zum Unterhalt der St. Antoniuskirche Celerina beizutragen, um so der römischkatholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Celerina und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung hat darüber hinaus den Zweck, aus ihren Erträgen den Unterhalt und die Restaurierung von römisch-katholischen Kirchen und Pfarrhäusern im Kanton Graubünden zu unterstützen, soweit ihre Erträge dafür ausreichen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: St. Antonius-Stiftung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005993703, Commercial Registry Office Graubünden
St. Antonius-Stiftung, in Celerina/Schlarigna, CHE-468.020.101, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Peter, von Gersau, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005634758, Commercial Registry Office Graubünden
St. Antonius-Stiftung, in Celerina/Schlarigna, CHE-468.020.101, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Andreas, von Appenzell, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Ulrich Florian, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004905095, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
St. Antonius-Stiftung, in Celerina/Schlarigna, CHE-468.020.101, Katholisches Pfarramt Celerina, Via da la Staziun 18, 7505 Celerina/Schlarigna, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.01.1944. 09.11.2010.
Weitere Adressen:
c/o Eraldo Crameri, Plazza da Scoula 10, 7500 St. Moritz.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Verwaltung unentgeltlicher Vermögenszuwendungen für kirchliche Zwecke, insbesondere die finanzielle Förderung und Unterstützung von kirchlichen Organisationen. Sie bezweckt namentlich - soweit nicht Dritte zuerst dafür verantwortlich sind -, mit ihren Erträgen zum Betrieb und zum Unterhalt der St. Antoniuskirche Celerina beizutragen, um so der römischkatholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Celerina und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung hat darüber hinaus den Zweck, aus ihren Erträgen den Unterhalt und die Restaurierung von römisch-katholischen Kirchen und Pfarrhäusern im Kanton Graubünden zu unterstützen, soweit ihre Erträge dafür ausreichen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Pancak, Vladimir, slowakischer Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Eraldo, von Poschiavo, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreazzi, Lino, von Acquarossa, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Ido Enrico, von Calanca, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Andreas, von Appenzell, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.