Reports for Eraldo Crameri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eraldo Crameri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004991408, Commercial Registry Office Graubünden
Römisch-katholische Kirchenstiftung St. Moritz, in St. Moritz, CHE-368.076.495, c/o Katholische Pfarrei St. Mauritius, Via Maistra 43, 7500 St. Moritz, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.03.1975. 29.09.2010.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Moritz und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Micka, Audrius, litauischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Eraldo, von Poschiavo, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steidle, Ruth, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nugnes-Dietrich, Franca, von Scuol, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiprächtiger, Susanne, von Hergiswil bei Willisau, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1004905095, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
St. Antonius-Stiftung, in Celerina/Schlarigna, CHE-468.020.101, Katholisches Pfarramt Celerina, Via da la Staziun 18, 7505 Celerina/Schlarigna, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.01.1944. 09.11.2010.
Weitere Adressen:
c/o Eraldo Crameri, Plazza da Scoula 10, 7500 St. Moritz.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Verwaltung unentgeltlicher Vermögenszuwendungen für kirchliche Zwecke, insbesondere die finanzielle Förderung und Unterstützung von kirchlichen Organisationen. Sie bezweckt namentlich - soweit nicht Dritte zuerst dafür verantwortlich sind -, mit ihren Erträgen zum Betrieb und zum Unterhalt der St. Antoniuskirche Celerina beizutragen, um so der römischkatholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Celerina und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung hat darüber hinaus den Zweck, aus ihren Erträgen den Unterhalt und die Restaurierung von römisch-katholischen Kirchen und Pfarrhäusern im Kanton Graubünden zu unterstützen, soweit ihre Erträge dafür ausreichen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Pancak, Vladimir, slowakischer Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Eraldo, von Poschiavo, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreazzi, Lino, von Acquarossa, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Ido Enrico, von Calanca, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Andreas, von Appenzell, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004753522, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Pola, Saviva Società Anonima, in Brusio, CHE-107.909.107, società anonima (Nr. FUSC 123 del 28.06.2011, p.0, Pubbl. 6225056).
Nuova ditta:
Pola, Saviva Società Anonima in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 30.10.2019.
Indirizzo della liquidazione:
c/o Eraldo Crameri, Plazza da Scoula 10, 7500 St. Moritz.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pola, Alfonso, da Brusio, in Brusio, membro, senza diritto di firma [finora: membro, con firma individuale];
Crameri, Eraldo, da Poschiavo, in St. Moritz, liquidatore, con firma individuale.