Reports for Rizzolli AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Rizzolli AG
- Rizzolli AG is currently active and the industry «Management of real estate portfolio properties». The legal headquarters are in Weinfelden.
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 25.03.1996.
- The last commercial register change was made on 21.11.2019. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is the following: CHE-101.743.736.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.03.1996
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Weinfelden
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.3.008.952-6
UID/VAT
CHE-101.743.736
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und das Halten von Liegenschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 08.03.2010 | 20.11.2019 | |
Gisler & Partner Wirtschaftsberatung Inh. Martin Gisler | Kreuzlingen | 15.02.2005 | 07.03.2010 | |
Ernst & Young AG | Kreuzlingen | <2004 | 14.02.2005 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Rizzolli AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004765171, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CHE-101.743.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447505).
Statutenänderung:
18.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und das Halten von Liegenschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.03.1996 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirma Florin Rizzolli, Ingenieur- und Vermessungsbüro, in Weinfelden, gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.03.1996 und Übernahmebilanz per 01.10.1995 mit Aktiven von CHF 1'269'096.36 und Passiven von CHF 788'052.30 zum Preise von CHF 481'044.06, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 81'044.06, als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.11.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Elisabeth, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rizzolli, Florin, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelprokura;
TWS Confides AG, in Tägerwilen (CH-440.3.018.421-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rizzolli, Markus Peter, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rizzolli, Christa, von Aadorf, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3447505, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CHE-101.743.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5529200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Wilfried, von Kradolf-Schönenberg, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Hans, von Kemmental, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Todorovic, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5529200, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CH-440.3.008.952-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 17, Publ. 5306780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TWS Confides AG, in Tägerwilen (CH-440.3.018.421-3), Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.